2月25日,政协盐城市第九届委员会第一次会议选举陈红红(女)为市政协主席 ,潘道津、唐伯平、戴荣江、徐龙波、李东成、丁成、汤冬青为市政协副主席。
26日,政协连云港市第十四届委员会第一次会议选举王加培为市政协主席 ,方韬、邸占山、龚成龙、徐善明、陈中、韦怀余、钱梅(女)为市政协副主席。
政协泰州市第六届委员会第一次会议选举卢佩民为市政协主席 ,徐军、奚爱国、刘汉秋(女)、祝光、卞赋章、查学斌(女)、方针、周国翠(女)为市政协副主席。
陈红红简历
陈红红,女,汉族,江苏东台人,1970年6月出生,1989年7月参加工作,1990年9月加入中国共产党,在职研究生学历,硕士学位。
1987.09——1989.07,盐城师范专科学校政教专业学习并毕业;
1989.07——1992.11,射阳县供销职工学校教师;
1992.11——1995.04,盐城市交通工程规划设计室工作人员、办公室副主任、主任助理;
1995.04——1997.10,盐城市交通工程规划设计科研所副所长;
1997.10——2002.06,共青团盐城市委副书记;
2002.06——2005.08,共青团盐城市委书记、党组书记 (2001.09——2004.07中央党校经济管理专业研究生学习并毕业);
2005.08——2005.12,阜宁县委副书记(正处级);
2005.12——2006.06,阜宁县委副书记、纪委书记(2003.09——2006.06南京师范大学伦理学专业在职研究生学习并毕业,获硕士学位);
2006.06——2011.06,盐城市亭湖区委副书记、代区长、区长;
2011.06——2011.09,盐城市亭湖区委书记;
2011.09——2017.01,盐城市委常委、宣传部部长(其间:2012.03—2013.01中央党校第十二期中青年干部培训班学习);
2017.01——2017.02,盐城市委常委;
2017.02——2017.05,盐城市委常委、市政府副市长、党组成员;
2017.05——2018.07,盐城市委常委、常务副市长、市政府党组副书记;
2018.07——2019.09,盐城市委副书记,市委党校校长、盐城新四军干部学院院长;
2019.09——2020.12,盐城市委副书记,市委党校校长、盐城新四军干部学院院长,一级巡视员;
2020.12——2021.01,盐城市政协主席候选人,市委副书记,市委党校校长、盐城新四军干部学院院长;
2021.01——,盐城市政协主席。
第十一届全国人大代表,江苏省十二次党代会代表,江苏省九届政协委员,市五次、六次、七次党代会代表,五届、六届、七届市委委员,市七届、八届人大代表,市八届政协委员
王加培简历
王加培,男,汉族,1962年2月生,江苏盐城人,南京农业大学本科学历,农学学士,1984年8月参加工作,1985年3月加入中国共产党
历任连云港市东海县曲阳乡副乡长,连云港市委农工部副科级秘书,连云港市人大办公室副科级秘书、副科长,连云港市人大农经委员会正科级专职委员,连云港市乡镇企业局副局长,连云港市连云区委常委、组织部长,连云港市连云区委副书记、纪委书记,连云港市灌南县委副书记,连云港市赣榆县委副书记、常务副县长,中共连云港市赣榆县委副书记、县政府县长,中共连云港市赣榆县委书记、县人大主任。
2011年1月任连云港市赣榆县人大常委会主任;
2011年6月至2013年8月任连云港市赣榆县委书记;
2011年9月任连云港市委常委。
2013年8月,中共连云港市委常委、政法委书记。
2016年9月,王加培当选第十二届连云港市委常委。
2016年10月8日,江苏省连云港市人民政府副市长。
2016年10月起任江苏省连云港市委常委,市政府常务副市长、党组副书记,市行政学院院长。
2020年1月——任连云港市十三届政协主席。
十二届省委候补委员,省十二次党代会代表,省十一届人大代表,十一届、十二届市委委员,市十一次、十二次党代会代表,市十二届、十三届人大代表
卢佩民 简历
卢佩民,男,1963年10月出生,汉族,江苏靖江人,1985年6月加入中国共产党,1981年7月参加工作,中央党校研究生学历。
1979年09月—1981年07月,南京农业机械化学校会计专业学习
1981年07月—1983年12月,靖江县农委会计、办事员
1983年12月—1984年10月,共青团靖江县委办事员、宣传部副部长
1984年10月—1986年09月,靖江县委办公室综合科副科长
1986年09月—1988年06月,扬州师范学院商业经济系财经管理专业学习
1988年06月—1990年06月,靖江县委办公室综合科副科长、科长
1990年06月—1993年05月,靖江县政府办公室副主任
1993年05月—1995年03月,靖江县(市)委办公室副主任、研究室主任(其间:1993年10月—1993年12月扬州市委党校中青年干部培训班学习)
1995年03月—1995年10月,靖江市农机管理服务公司经理、党委副书记
1995年10月—1996年09月,靖江市柏木乡党委书记
1996年09月—1996年11月,泰州市筹建领导小组办公室工作人员
1996年11月—2000年09月,泰州市政府办公室副主任、市无管办主任
2000年09月—2001年12月,泰州市政府副秘书长、市体改委(办)主任,市经委(经贸委)主任、工委书记,市华泰工业控股公司董事长
2001年12月—2003年05月,泰州市政府副秘书长,市经贸委主任、工委委员,市华泰工业控股公司董事长 (其间:1999年09月—2002年07月中央党校政治学理论专业在职研究生班学习)
2003年05月—2004年04月,泰州市发展计划委主任、党组书记,市城投公司副董事长
2004年04月—2008年01月,泰州市发展计划委(发展改革委)主任、党组书记
2008年01月—2011年09月,泰州市政府副市长、党组成员
2011年09月—2013年11月,泰州市委常委、秘书长
2013年11月—2015年06月,泰州市委常委、秘书长、宣传部部长
2015年06月—2016年05月,泰州市委常委、宣传部部长,市总工会主席
2016年05月—2016年09月,泰州市委常委,市政府常务副市长、党组副书记,市委宣传部部长,市总工会主席、行政学院院长
2016年09月— 2017年01月,泰州市委副书记、党校校长,市总工会主席
2017年01月—2017年05月,泰州市委副书记、市政协主席,党校校长,市总工会主席
2017年05月—,泰州市政协主席,市总工会主席
中国共产党泰州市第六届委员会委员